Per Schram Weiskvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | WEISKVIST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.639' DKK ELVSTRØM SAILS A/S (2021-22) |
Største underskud: | -4.570' DKK TERMINALEN ODENSE S BILCENTER FYN A/S (Nu: TERMINALEN ODENSE S A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 68.355' DKK ELVSTRØM SAILS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 53.237' DKK TERMINALEN ODENSE S BILCENTER FYN A/S (Nu: TERMINALEN ODENSE S A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos ELVSTRØM SAILS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af WEISKVIST ApS (27 år 1 måned) |
Seed: 1033415128
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 hos WEISKVIST ApS i hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Per Schram Weiskvist og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter har Per nu besiddet i 27 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 43' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WEISKVIST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AUTOMESTER DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024 -
WEISKVIST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
WEISKVIST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.1998
Tidslinje (22)
-
AUTOMESTER DANMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
WEISKVIST BILCENTER ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2019
Registreringsdato: 22.02.2019 -
VICH 5928 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2019
Registreringsdato: 22.02.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
15.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2000 - 22.02.2019
Direktør
12.04.2000 - 22.02.2019
Reel ejer
13.03.2013 - 01.01.2019
Ejerandel: 33% -
Direktør
27.10.2014 - 30.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2013 - 20.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor ELVSTRØM SAILS A/S landede et overskud på 6.180' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TERMINALEN ODENSE S BILCENTER FYN A/S (Nu: TERMINALEN ODENSE S A/S) landede et underskud på 2.046' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8.683' DKK (ELVSTRØM SAILS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.729' DKK (TERMINALEN ODENSE S BILCENTER FYN A/S (Nu: TERMINALEN ODENSE S A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 68.355' DKK (ELVSTRØM SAILS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.298' DKK (WEISKVIST BILER A/S (Nu: WEISKVIST ApS)).