Ulrik Riis Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØSG A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.809' DKK ØSG A/S (2022) |
Største underskud: | -42' DKK UH Ejendomme ApS (2020) |
Største egenkapital: | 37.873' DKK ØSG HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 17.878' DKK ØSG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos ØSG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ØSG A/S (26 år 5 måneder) |
Seed: 719347742
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 i ØSG A/S (tidligere SLP 11.328 A/S) i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Ulrik Riis Petersen nu bestreddet i 26 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.619' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Riis Finans ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
ØSG HOLDING ApS
Via Riis Finans ApS -
ØSG A/S
Via ØSG HOLDING ApS -
FRAGTMÆND HOLDING A/S
Via ØSG A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Esbjerg ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Herning ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Selskabet af 19. december 2023 ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
PALLES FRAGT A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
AALBORG TOLDOPLAG A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND EXPRESS A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND TRANSPORT A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
UH Ejendomme ApS
Via Riis Finans ApS -
HMU ApS
Via Riis Finans ApS
Direktørposter (4)
-
Riis Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2016 -
ØSG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2002 -
UH Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2017 -
HMU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2017
Bestyrelsesposter (2)
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
ØSG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019 -
SLP 11.328 A/S (Nu: ØSG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2019
Registreringsdato: 03.04.2019 -
HMU ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.11.2017
Registreringsdato: 15.11.2017
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
14.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
21.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.04.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.04.1998 - 03.04.2019
Bestyrelsesmedlem
04.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.11.2016 - 21.11.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Ulrik Riis Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Riis Finans ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.352' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ØSG HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Ulrik Riis Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ØSG HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 5.252' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor UH Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 42' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.840' DKK (ØSG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.342' DKK (ØSG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 207' DKK (HMU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Henrik Leander Herum.