Torben Bjørk-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jul. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NP-KONSORTIET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 262.889' DKK JOHANNES FOG A/S (2015) |
Største underskud: | -47.814' DKK GK DANMARK A/S (2017) |
Største egenkapital: | 591.484' DKK JOHANNES FOG A/S (2022) |
Største gæld: | 487.059' DKK HOFFMANN A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOFFMANN A/S (20 år 11 måneder) |
Seed: 388193669
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1998 hos NP-KONSORTIET med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Bjørk-Nielsen i 9 år 5 måneder, før stoppet d. 18. januar 2008.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. januar 2008.
Direktørposter (1)
-
HOFFMANN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
HOFFMANN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2003 -
JOHANNES FOG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET AMAGER BOULEVARD 108 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020 -
Amager Boulevard 108 P/S
Fratrådt som direktørDato: 04.11.2020
Registreringsdato: 04.11.2020 -
Amager Boulevard 108 P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2020
Registreringsdato: 04.11.2020
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.02.2015 - 18.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.03.2015 - 04.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2012 - 01.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Bjørk-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos HOFFMANN A/S der præsenterede et overskud på 146.652' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos JOHANNES FOG A/S der præsenterede et underskud på 21.518' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 11 måneder fra 2003 til i dag hos HOFFMANN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.312' DKK (NORISOL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.518' DKK (JOHANNES FOG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 572.430' DKK (JOHANNES FOG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40.503' DKK (GK DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Mads Hvelplund.