Jesper Allan Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | J. OLSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 19.348' DKK EDC FINANSCENTER 1 A/S (2023) |
Største underskud: | -6.601' DKK ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 152.943' DKK ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 115.506' DKK AOB EJENDOMME A/S (2021) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af J. OLSEN HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 1217773188
Det startede i 2005 ved J. OLSEN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Allan Olsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Jesper nu bestreddet i 19 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 455' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. OLSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EDC JESPER OLSEN ApS
Via J. OLSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
J. OLSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
AOB EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
AOB EJENDOMME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019 -
ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - 23.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.07.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.07.2005 - Stadig aktiv
Ejer
25.09.2013 - 30.11.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2011 - 29.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Allan Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. OLSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.471' DKK. Gennem holdingselskabet J. OLSEN HOLDING ApS har Jesper derfor også andele i EDC JESPER OLSEN ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jesper Allan Olsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor EDC JESPER OLSEN . HENRIK PETERSSON ApS (Nu: EDC JESPER OLSEN ApS) kunne fremvise et overskud på 1.729' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor J. OLSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.348' DKK (EDC FINANSCENTER 1 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 152.943' DKK (ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 615' DKK (EDC JESPER OLSEN . HENRIK PETERSSON ApS (Nu: EDC JESPER OLSEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Brian Johansen.