Jørgen Nordahl Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDAHL INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.720' DKK BLUE LINE INVEST ApS (2017-18) |
Største underskud: | -3.020' DKK SERVICEMIND A/S (Nu: SERVICEMIND ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 16.075' DKK MOBILEVALUE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.057' DKK We Digitize ApS (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos EVERCALL ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORDAHL INVEST ApS (25 år 10 måneder) |
Seed: 1638318185
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 hos NORDAHL INVEST ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jørgen Nordahl Kristensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Jørgen nu bestreddet i 25 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 25 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 190' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORDAHL INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Blutanic 1.0 Aps UNDER KONKURS
Via NORDAHL INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
NORDAHL INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.1998 -
BLUE LINE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2013
Tidslinje (37)
-
Scriptomist ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
visibility.group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
We Digitize ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.04.2013 - 15.07.2024
Direktør
23.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2021 - 01.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2021 - 01.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2020 - 01.11.2023
Reel ejer
30.06.2023 - 01.11.2023
Ejerandel: 30%
Jørgen Nordahl Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos EVERCALL ApS der præsenterede et overskud på 1.361' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos visibility.group ApS der præsenterede et underskud på 2.209' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 3 måneder fra 2001 til 2008 hos FONDEN INFORMATIONSSAMFUNDETS VIDENSCENTER DANMARK (IVC-DK).
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.583' DKK (MOBILEVALUE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 418' DKK (visibility.group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.075' DKK (MOBILEVALUE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.773' DKK (visibility.group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Martin Leo Mansikkamäki Jørgensen.