Frederik Güldner Kolenda
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FGK III ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.581' DKK FGK 2010 ApS (2017-18) |
Største underskud: | -12.671' DKK DESIGNERS & FRIENDS ApS (Nu: VEEPEE NORDICS ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 98.631' DKK DM-GRUPPEN A/S. ÅRHUS (2018) |
Største gæld: | 156.082' DKK P-INVESTFORMIDLING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos DESIGNERS & FRIENDS ApS (Nu: VEEPEE NORDICS ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af FGK 2010 ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 2054286280
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2010 i FGK III ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Frederik Güldner Kolenda i 2 år 5 måneder, inden stoppet d. 26. juni 2012.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K/S STUDSGADE 29
Ejerandel: 0% -
FGK 2010 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Kolenda Et ApS
Via FGK 2010 ApS -
Vuuh.com ApS
Via Kolenda Et ApS -
OMC Holding Aarhus ApS
Via FGK 2010 ApS -
Frederiksgade 26-28 ApS
Via OMC Holding Aarhus ApS -
Kope Invest ApS
Via FGK 2010 ApS -
The Jewellery Room ApS
Via Kope Invest ApS -
Fløj 81 ApS
Via Kope Invest ApS -
Athletes Collective ApS
Via Kope Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Kope Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2019 -
Kolenda Et ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2018 -
FGK 2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2010
Bestyrelsesposter (10)
-
PMM Ejendomsselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2021 -
DM-INVEST A/S. ÅRHUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2021 -
ADM-UDVIKLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2021 -
MIDTPUNKT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2021 -
The Jewellery Room ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2019 -
Vuuh.com ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2019 -
P-INVESTFORMIDLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2021 -
ADM-EJENDOMSADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2021 -
DM-FORMIDLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2021 -
DM-GRUPPEN A/S. ÅRHUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
K/S STUDSGADE 29 (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2022
Registreringsdato: 19.09.2022 -
Your Green Vision ApS (Nu: Selskabet YGV af marts 2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2022
Registreringsdato: 14.03.2022 -
ACHOO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Güldner Kolenda er desuden indehaver af holdingselskabet Kolenda Et ApS (33,33% ejerskab). Gennem holdingselskabet Kolenda Et ApS ejes der også andele i Vuuh.com ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frederik Güldner Kolenda, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Frederik Güldner Kolenda har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i DESIGNERS & FRIENDS ApS (Nu: VEEPEE NORDICS ApS) der præsenterede et overskud på 9.819' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i DESIGNERS & FRIENDS ApS (Nu: VEEPEE NORDICS ApS) der præsenterede et underskud på 12.671' DKK.
Frederik har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2011 til 2019 hos VEEPEE NORDICS ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.909' DKK (DM-GRUPPEN A/S. ÅRHUS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.158' DKK (The Jewellery Room ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.727' DKK (DM-GRUPPEN A/S. ÅRHUS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.236' DKK (Kope Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Marianne Vindum Kolenda.