Søren Luplau-Pagh
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELL HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.826' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Største underskud: | -18.788' DKK CAPGEMINI DANMARK A/S (2019) |
Største egenkapital: | 76.689' DKK CAPGEMINI DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 86.540' DKK FONDEN 65-FERIE (2022) |
Flest årsværk: | 297 årsværk hos CAPGEMINI DANMARK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN 65-FERIE (11 år 4 måneder) |
Seed: 668267156
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 i ELL HOLDING A/S (tidligere MATAS KASTRUP/TÅRNBY A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Luplau-Pagh i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 2007.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Friendly Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Devopharma ApS
Via Friendly Holding ApS -
Safe Implant Technology ApS
Via Devopharma ApS -
CABA APS
Via Friendly Holding ApS
Direktørposter (5)
-
Devopharma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2017 -
CAPGEMINI DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2024 -
CABA APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2019 -
Friendly Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2016 -
Capgemini Services Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN 65-FERIE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (58)
-
Capgemini Services Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
CAPGEMINI DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
VENZO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
16.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Friendly Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
11.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor VENZO A/S kunne fremvise et overskud på 17.535' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor VENZO Secure ApS (Nu: VENZO Secure A/S) kunne fremvise et underskud på 3.575' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 31.826' DKK (VNZ Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 195' DKK (Safe Implant Technology ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.050' DKK (FONDEN 65-FERIE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -168' DKK (Safe Implant Technology ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Stender-rechter.