Gert Gerber
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØBELRINGEN A.M.B.A. (Direktør) |
Største overskud: | 158.882' DKK SCAN OFFICE ApS (Nu: Daarbak Group A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -1.064' DKK VGH NR. 875 ApS (Nu: MMS A/S af 18.10.2017) (2014) |
Største egenkapital: | 321.743' DKK SCAN OFFICE ApS (Nu: Daarbak Group A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 214.823' DKK SCAN OFFICE ApS (Nu: Daarbak Group A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 317 årsværk hos SCAN OFFICE ApS (Nu: Daarbak Group A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af NAJULIKA ApS (12 år 6 måneder) |
Seed: 508631887
Det startede i 1998 ved MØBELRINGEN A.M.B.A. i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Gert Gerber i 2 år, før stoppet den 29. marts 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NAJULIKA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
OFFICE SUPPLIES DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2015 -
NAJULIKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Gerber ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Muuio ApS (Nu: Gerber ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Gerber ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019
Blå bog (fortsat)
Gert har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
08.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2017 - 26.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
12.01.2016 - 31.12.2019
Ejer
30.12.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2017 - 18.02.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.01.2017 - 01.01.2018
Ejerandel: 50%
Gert Gerber er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NAJULIKA ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 718' DKK. Gennem holdingselskabet NAJULIKA ApS har Gert derfor også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Gert Gerber, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor NAJULIKA ApS kunne fremvise et overskud på 1.908' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NAJULIKA ApS kunne fremvise et underskud på 468' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 158.882' DKK (SCAN OFFICE ApS (Nu: Daarbak Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 321.743' DKK (SCAN OFFICE ApS (Nu: Daarbak Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 718' DKK (NAJULIKA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Marlén Sandvik.