Kirsten Rønn Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | GALLA CATERING OG ARRANGEMENTSERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.623' DKK REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS) (2019) |
Største underskud: | -444' DKK REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 5.966' DKK REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS) (2019) |
Største gæld: | 4.499' DKK SPAR SHIPPING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SPAR SHIPPING ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KRM ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 1288186755
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1998 i GALLA CATERING OG ARRANGEMENTSERVICE ApS (tidligere SPAR RESTAURANTER ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Kirsten Rønn Madsen i 10 år 6 måneder, inden stoppet d. 9. marts 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KRM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2022 -
KRM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2022
Registreringsdato: 08.11.2022 -
SPAR VÆRFT- OG SKIBSARBEJDER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.11.2019
Registreringsdato: 16.11.2019 -
SPAR VÆRFT- OG SKIBSARBEJDER ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.11.2019
Registreringsdato: 16.11.2019
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2004 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
12.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2017 - 17.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
12.01.2012 - 16.11.2019
Ejer
01.09.2016 - 30.09.2018
Ejer
01.10.2018 - 16.11.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.04.2011 - 01.03.2013
Ejer
14.03.2014 - 31.07.2015
Bestyrelsesmedlem
20.03.2014 - 28.06.2019
Ejer
01.08.2015 - 26.06.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS) fremviste et overskud på 4.623' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS) fremviste et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 315' DKK (HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 444' DKK (REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.875' DKK (REDERIET LANGØ ApS (Nu: KRM ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 328' DKK (HELSINGØR HANDEL F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Per Skou Hansen.