Markvard Peter Hovmøller
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Skt Povls-Kirke (3 år 10 måneder) |
Seed: 2000365158
Det hele startede i 1998 ved PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (tidligere PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Markvard Peter Hovmøller i 3 år 6 måneder, før stoppet den 1. juli 2002.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor pensionskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Tidslinje (2)
-
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER (Nu: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002 -
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER (Nu: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.1998
Registreringsdato: 10.12.1998
Blå bog (fortsat)
Markvard har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1998 - 01.07.2002
Ejerandel: Intet ejerskab