Jesper Svend Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SP TRANSPORT & SPEDITION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.399' DKK JEPO501102 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.114' DKK SVEND OTTO POVLSEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 7.293' DKK JEPO501102 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 13.537' DKK SVEND POVLSEN EJENDOMME A/S (Nu: SVEND POVLSEN A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SVEND POVLSEN EJENDOMME A/S (Nu: SVEND POVLSEN A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVEND OTTO POVLSEN HOLDING ApS (20 år 7 måneder) |
Seed: 1163897032
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 hos SP TRANSPORT & SPEDITION A/S (tidligere SP. TRANSPORT & SPEDITION ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Svend Povlsen i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 14. januar 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor speditører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 3' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 27.1.2005 ApS
Ejerandel: 100% -
Udlejningsejendommen Nyager 5
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JEPO501102 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Povlsen ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET AF 27.1.2005 ApS
Direktørposter (3)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 27.1.2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2005 -
Povlsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2019 -
JEPO501102 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 27.1.2005 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
JEPO501102 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
JEPO501102 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
SVEND POVLSEN EJENDOMME A/S (Nu: SVEND POVLSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2002 - 20.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JEPO501102 ApS kunne fremvise et overskud på 3.399' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Povlsen ApS kunne fremvise et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 53' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 27.1.2005 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 186' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 27.1.2005 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 163' DKK (Povlsen ApS).