Lene Anholm Slaikjær Grønlund
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1998 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLÅVAND FERIECENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 62.419' DKK HVIDBJERG STRAND FERIEPARK ApS (Nu: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S) (2023) |
Største underskud: | -3.603' DKK HO CAMPING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 281.257' DKK OXB ApS (2023) |
Største gæld: | 140.320' DKK HVIDBJERG STRAND FERIEPARK ApS (Nu: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos HVIDBJERG STRAND FERIEPARK ApS (Nu: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LENE GRØNLUND HOLDING ApS (14 år 10 måneder) |
Seed: 799548368
Det begyndte for alvor dengang i 1998 ved BLÅVAND FERIECENTER A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lene Anholm Slaikjær Grønlund i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 2. april 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LENE GRØNLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
Grønlund-Slaikjær Finans ApS
Via LENE GRØNLUND HOLDING ApS -
OXB ApS
Via Grønlund-Slaikjær Finans ApS -
HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S
Via OXB ApS -
Komplementaranpartsselskabet NH
Via HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S -
Nordsee Holidays 2019 P/S
Via Komplementaranpartsselskabet NH -
HO CAMPING ApS
Via OXB ApS -
W-CLEAN ApS
Via OXB ApS -
BLÅVAND KRO ApS
Via OXB ApS -
Bunken Invest A/S
Via OXB ApS -
FerieX A/S
Via OXB ApSNyt selskab -
STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS
Via FerieX A/S -
INET-DESIGN ApS
Via STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS -
FERIEKOMPAGNIET A/S
Via FerieX A/S
Direktørposter (5)
-
OXB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2012 -
HO CAMPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2012 -
LENE GRØNLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2009 -
Bunken Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2021 -
Grønlund-Slaikjær Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024 -
HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2012 -
FERIEKOMPAGNIET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2019 -
W-CLEAN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.11.2019 -
BLÅVAND KRO ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2019 -
Bunken Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2021 -
FerieX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2024
Ejendomme (4)
Tidslinje (26)
-
STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
FerieX A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
LENE GRØNLUND HOLDING ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.10.2023
Registreringsdato: 07.10.2023
Blå bog (fortsat)
Lene har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,4% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,4% -
Reel ejer og Direktør
13.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,5% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2004 - 30.11.2016
Reel ejer
06.07.2004 - 30.12.2017
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 24.04.2019
Reel ejer
31.12.2017 - 07.07.2019
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.07.2019 - 30.06.2024
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,4%
Lene Anholm Slaikjær Grønlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LENE GRØNLUND HOLDING ApS (ejer lige nu 90%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 133.939' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne OXB ApS (40,5%), Grønlund-Slaikjær Finans ApS (90%) og FerieX A/S (32,4%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lene Anholm Slaikjær Grønlund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lene Anholm Slaikjær Grønlund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HVIDBJERG STRAND FERIEPARK ApS (Nu: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S) der præsenterede et overskud på 62.419' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved BLÅVAND KRO ApS der præsenterede et underskud på 526' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 4 måneder fra 2004 til 2016 hos FERIEKOMPAGNIET A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 62.419' DKK (HVIDBJERG STRAND FERIEPARK ApS (Nu: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 487' DKK (HO CAMPING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 281.257' DKK (OXB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.607' DKK (W-CLEAN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Steen Anholm Slaikjær.