Lars Bundgård Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PAJO HOBRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 67.366' DKK LARS JOHANSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.291' DKK EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S (2023-24) |
Største egenkapital: | 129.181' DKK LARS JOHANSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 55.192' DKK EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos PAJO BOLTE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PAJO BOLTE A/S (20 år) |
Seed: 1613548108
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1998 ved PAJO HOBRO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Bundgård Johansen i 4 år 11 måneder, før stoppet den 30. september 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS JOHANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S
Via LARS JOHANSEN HOLDING ApS -
K/S Strømmen, Aalborg
Via LARS JOHANSEN HOLDING ApS -
Johansen & Mikkelsen I/S
Via LARS JOHANSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort -
PAL Ejendomme ApS
Via LARS JOHANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
PAJO BOLTE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2019 -
LARS JOHANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2006 -
EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2021 -
Johansen & Mikkelsen I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016 -
PAL Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.07.2021 -
Jonathan Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.03.2021
Tidslinje (21)
-
JOLAR ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
JOLAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
BUFAB DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor LARS JOHANSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 67.366' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 51.328' DKK (PAJO BOLTE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.291' DKK (EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 124.847' DKK (LARS JOHANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 190' DKK (Jonathan Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Poul Anker Johansen.