Henrik Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 11. JANUAR 2000 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 36.061' DKK RANDERS FC A/S (2021-22) |
Største underskud: | -21.529' DKK BAHIA CAPITAL ApS (2019) |
Største egenkapital: | 50.180' DKK JHM HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 155.240' DKK K/S KÖLN PLEJEHJEM (2014) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos RANDERS FC A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S BROMMA, SVERIGE (13 år 11 måneder) |
Seed: 162237244
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i HANDELSSELSKABET AF 11. JANUAR 2000 A/S (tidligere BME-BIRKEBÆK MØBEL EXPORT A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Henrik Jørgensen i 3 år 7 måneder, inden stoppet d. 27. juni 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. juni 2002.
Direktørposter (6)
-
RANDERS FC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2017 -
RANDERS FC JOBAKADEMI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014 -
WINDPARK BAD GANDERSHEIM K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2014 -
BUSINESS PARK RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2015 -
Randers Sports College ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2022 -
Ejendomsselskabet Eskærvej 16 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2019
Bestyrelsesposter (5)
-
JHM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2014 -
RANDERS FC JOBAKADEMI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2014 -
WINDPARK BAD GANDERSHEIM K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.08.2014 -
BUSINESS PARK RANDERS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2014 -
Fonden Freja RFC Sport
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.08.2017
Tidslinje (169)
-
Jysk Detail, Coop365 Randers NV Komplementar ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
K/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Randers Sports College ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor RANDERS FC A/S fremviste et overskud på 36.061' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor RANDERS FC A/S fremviste et underskud på 15.583' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.073' DKK (TRONHOLMEN 3 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 440' DKK (BAHIA CAPITAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.790' DKK (TRONHOLMEN 3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -28.774' DKK (BAHIA CAPITAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Hedemann Mortensen.