Jørn Møller
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNITLUND HANDELS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.076' DKK BMH HOLDING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -256' DKK BMH HOLDING A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 10.800' DKK BMH HOLDING A/S (2014-15) |
Største gæld: | 9.980' DKK BMH HOLDING A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos BMH HOLDING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BMH HOLDING A/S (11 år 3 måneder) |
Seed: 1223794004
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1998 hos ARNITLUND HANDELS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Møller i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 12. marts 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med el-installationsmateriel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BMH Holding 2023 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BMH HOLDING A/S
Via BMH Holding 2023 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
BMH HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2024
Tidslinje (8)
-
BMH HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
BMH Holding 2023 ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
BMH Holding 2023 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.12.2023
Registreringsdato: 26.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.12.2023 - 26.12.2023
Ejer
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.1998 - 15.03.2010
Bestyrelsesmedlem
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via BMH Holding 2023 ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.11.1998 - 12.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BMH Holding 2023 ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem sit holdingselskab BMH Holding 2023 ApS har Jørn dermed også andele i BMH HOLDING A/S (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jørn Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 1998 til 2010 hos BMH HOLDING A/S.