Lars Bo Ismiris
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.601' DKK LEA EJENDOMSPARTNER A/S (2017) |
Største underskud: | -2.726' DKK LEA EJENDOMSPARTNER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 16.059' DKK LEA EJENDOMSPARTNER A/S (2017) |
Største gæld: | 13.581' DKK LEA EJENDOMSPARTNER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos LEA EJENDOMSPARTNER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ISMIRIS ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 2060406568
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 ved SELSKABET AF 1. JULI 1998 ApS (tidligere ARES ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Lars Bo Ismiris i 9 år 2 måneder, før stoppet den 16. september 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. juli 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ISMIRIS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CEO SERVICES ApS
Via ISMIRIS ApS -
ALEXANDRINE ApS
Via ISMIRIS ApS
Direktørposter (3)
-
LEA EJENDOMSPARTNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019 -
CEO SERVICES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2008 -
ISMIRIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
3NODES IVS
Fratrådt som direktørDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
LEA EJENDOMSPARTNER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2019
Registreringsdato: 19.02.2019 -
ISMIRIS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.02.2018 - 10.04.2019
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Direktør
01.12.2005 - 31.12.2018
Ejer
01.12.2005 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.08.2005 - 08.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.01.2007 - 11.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bo Ismiris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ISMIRIS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -631' DKK. Gennem holdingselskabet ISMIRIS ApS har Lars derfor også andele i CEO SERVICES ApS (100%) og ALEXANDRINE ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Bo Ismiris, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LEA EJENDOMSPARTNER A/S kunne fremvise et overskud på 2.960' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor LEA EJENDOMSPARTNER A/S kunne fremvise et underskud på 2.726' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.960' DKK (LEA EJENDOMSPARTNER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 87' DKK (ALEXANDRINE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.191' DKK (LEA EJENDOMSPARTNER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -631' DKK (ISMIRIS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Thomas Dam Sander.