Henrik Kragh
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK KRAGH ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.667' DKK KAMI STÅL A/S (Nu: KAMI DK ApS) (2022) |
Største underskud: | -248' DKK KAMI JERN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 13.762' DKK HENRIK KRAGH ApS (2022) |
Største gæld: | 6.511' DKK KAMI JERN HOLDING ApS (Nu: Brdr. Billum ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos KAMI STÅL A/S (Nu: KAMI DK ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRIK KRAGH ApS (25 år 6 måneder) |
Seed: 555388400
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 ved HENRIK KRAGH ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Kragh og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Henrik nu besiddet i 25 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 25 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 308' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK KRAGH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Kami Holding Faaborg ApS
Via HENRIK KRAGH ApS -
KAMI DK ApS
Via Kami Holding Faaborg ApS -
COTECH ApS
Via Kami Holding Faaborg ApS
Direktørposter (1)
-
HENRIK KRAGH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
Kami Holding Faaborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2017
Tidslinje (8)
-
KAMI JERN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021 -
KAMI JERN HOLDING ApS (Nu: Brdr. Billum ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2017
Registreringsdato: 11.12.2017 -
Kami Holding Faaborg ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2017
Registreringsdato: 29.11.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via HENRIK KRAGH ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2001 - 23.03.2021
Reel ejer
28.11.2017 - 29.11.2017
Ejerandel: 20% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.08.2001 - 11.12.2017
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2012 - 29.11.2017
Ejerandel: 20%
Henrik Kragh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK KRAGH ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.616' DKK. Igennem sit holdingselskab HENRIK KRAGH ApS har Henrik dermed også ejerandele i Kami Holding Faaborg ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Kragh, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Henrik Kragh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved KAMI STÅL A/S (Nu: KAMI DK ApS) der præsenterede et overskud på 4.667' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved KAMI JERN ApS der præsenterede et underskud på 248' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 5 måneder fra 1999 til i dag hos KAMI DK ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.400' DKK (KAMI STÅL A/S (Nu: KAMI DK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.616' DKK (HENRIK KRAGH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.050' DKK (KAMI JERN HOLDING ApS (Nu: Brdr. Billum ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Nis Henriksen Bjerring.