Claus Svenningsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DC HOLDING. ÅRHUS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 98.141' DKK DOCATHE INVEST ApS (2022) |
Største underskud: | -1.713' DKK KARUP DESIGN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 152.888' DKK THECA A/S (2022-23) |
Største gæld: | 18.586' DKK KARUP DESIGN A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos KARUP DESIGN A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af DOCATHE INVEST ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 1583930458
Det startede for alvor en dag i 1999 i DC HOLDING. ÅRHUS ApS med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Claus Svenningsen i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 29. august 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DOCATHE INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
DOCATHE INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (økonomidirektør)Indtrådt: 01.11.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2005 - 03.01.2022
Direktør
28.11.2005 - 31.12.2022
Reel ejer
03.11.2017 - 03.01.2022
Bestyrelsesmedlem
30.01.2023 - 18.01.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
07.06.2021 - 05.09.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2020 - 15.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2020 - 15.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Svenningsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i DOCATHE INVEST ApS der præsenterede et overskud på 98.141' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i KARUP DESIGN A/S der præsenterede et underskud på 1.713' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 10 måneder fra 2005 til i dag hos DOCATHE INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 25.876' DKK (THECA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 152.888' DKK (THECA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.757' DKK (KM EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Schani Stig Thomsen.