Søren Gade Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | 1887 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 566.032' DKK Allarity Therapeutics A/S (2021) |
Største underskud: | -174.924' DKK Allarity Therapeutics A/S (2019) |
Største egenkapital: | 640.000' DKK LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2020) |
Største gæld: | 1.337.000' DKK LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 940 årsværk hos LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af SGJ HOLSTEBRO ApS (13 år 7 måneder) |
Seed: 297482092
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1999 hos 1887 A/S (tidligere JENS JENSEN AF 1887 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Gade Jensen i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 10. oktober 2003.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 8.472' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SGJ Husby v/Søren Gade
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SGJ HOLSTEBRO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TECLEAF ApS
Via SGJ HOLSTEBRO ApS
Direktørposter (1)
-
SGJ HOLSTEBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2011
Bestyrelsesposter (7)
-
Komplementarselskabet PeP II ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2022 -
TECLEAF ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.04.2012 -
Komplementarselskabet PeP I ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2022 -
EH Ejendomme Øst P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2022 -
Komplementarselskabet EH Ejendomme Øst ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2022 -
PeP II P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2022 -
PeP I P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
CSR INVEST A/S (Nu: CSR INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
CSR INVEST A/S (Nu: CSR INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
SGJ Husby v/Søren Gade (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Gade Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Allarity Therapeutics A/S der præsenterede et overskud på 566.032' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Allarity Therapeutics A/S der præsenterede et underskud på 59.085' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 5 måneder fra 2012 til i dag hos TECLEAF ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.000' DKK (LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 406' DKK (Allarity Therapeutics A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 505.000' DKK (LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.046' DKK (HØJBO 19. MARTS 2012 ApS (Nu: TECLEAF ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Dennis Jul Pedersen.