Lars Schjødt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VGH NR. 205 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.718' DKK JLR HERLEV HOVEDGADE 125 ApS (2019) |
Største underskud: | -19.534' DKK SpaceTech denMACH ApS (2023) |
Største egenkapital: | 21.774' DKK K/S SUNDSVALL (2023) |
Største gæld: | 94.688' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 20. FEBRUAR 2015 ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos EAGLE SHARK A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VIRGINIA ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 1698537869
Karrieren I Danmark startede i 1998 hos VGH NR. 205 ApS (tidligere MINOR-LIT ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Schjødt Hansen i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 26. juni 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JLR HERLEV HOVEDGADE 125 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Schjødt Advokatselskab ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Schjødt Advokatanpartsselskab Cph
Ejerandel: 100% -
Stonewall Properties ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Rencolet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2024 -
Schjødt Advokatanpartsselskab Cph
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2023 -
Stonewall Properties ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
SpaceTech denMACH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2024
Tidslinje (88)
-
SpaceTech denMACH ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Rencolet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Rencolet ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
29.07.2022 - 15.02.2024
Direktør
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2023 - 13.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Rencolet ApS kunne fremvise et overskud på 11.275' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 20. FEBRUAR 2015 ApS kunne fremvise et underskud på 3.063' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.384' DKK (K/S SUNDSVALL).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.534' DKK (SpaceTech denMACH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.774' DKK (K/S SUNDSVALL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.681' DKK (SpaceTech denMACH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jens Bjerre Nielsen.