Kim Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | STIK ApS (Stifter) |
Største overskud: | 46.143' DKK SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR (2022-23) |
Største underskud: | -24.902' DKK AGF A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 166.144' DKK AGF A/S (2022-23) |
Største gæld: | 32.731' DKK SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR (2015-16) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos AGF A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS (18 år) |
Seed: 1692786126
Karrieren som leder begyndte den dag i 1999 ved STIK ApS i hvervet som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Kim Larsen i 22 år 6 måneder, før fratrædelsen den 21. november 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 46' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
AGF A/S
Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS -
SUPERLIGAEN A/S
Via AGF A/S -
Matchday Production A/S
Via SUPERLIGAEN A/S -
ATLETION A/S
Via AGF A/S -
STADION FYSIOTERAPI ApS
Via ATLETION A/S -
AGF Kvindefodbold ApS
Via AGF A/S -
Kvindeligaen A/S
Via AGF Kvindefodbold ApSNyt selskab -
SKOVS KORN INTERNATIONAL ApS
Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS -
SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR
Via SKOVS KORN INTERNATIONAL ApS -
SKOVS KORN CHARTER A/S
Via SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR -
TSØ HOLDING A/S
Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS -
TEAM SYDHAVSØERNE A/S
Via TSØ HOLDING A/S -
Englandsvej Invest ApS
Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS -
KIMKATSIM ApS
Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS -
Sewatech ApS
Via KIMKATSIM ApS -
Selskabet af 17. december 2020 ApS
Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2006 -
SKOVS KORN CHARTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2008 -
SKOVS KORN INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2014 -
Englandsvej Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2015 -
KIMKATSIM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
SKOVS KORN A/S. KORN- OG FODERSTOFAGENTUR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2006 -
AGF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2018 -
SKOVS KORN CHARTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2008 -
Sewatech ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
STIK ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2021
Registreringsdato: 21.11.2021 -
IF LYSENG KUNSTGRÆS ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021 -
Sewatech ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2020
Registreringsdato: 04.03.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via KIMKATSIM ApS -
Reel ejer og Direktør
20.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2018 - Stadig aktiv
Ejer
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS -
Direktør og Reel ejer
28.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
31.08.2006 - Stadig aktiv
Ejer
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kim Larsen er desuden ejer af 2 holdingselskaber SKOVS KORN INTERNATIONAL ApS (100%) og KIMKATSIM ApS (52%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kim Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS landede et overskud på 32.394' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NØRKJÆR LARSEN HOLDING ApS landede et underskud på 15.592' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Henning Norup.