Inge Lund-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUNIOR FASHION HOUSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.616' DKK FREEMINDS ApS (Nu: Plan B af 18. november 2019 A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -8.526' DKK NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 4.375' DKK NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS) (2017) |
Største gæld: | 12.884' DKK NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos FREEMINDS ApS (Nu: Plan B af 18. november 2019 A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Selskabet af 1. juli 2020 ApS (23 år 8 måneder) |
Seed: 1971824708
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 i JUNIOR FASHION HOUSE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Inge Lund-Nielsen i 2 måneder, før fratrædelsen d. 10. september 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
Nielsen House A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
Nielsen Media A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2022
Registreringsdato: 08.08.2022 -
Nielsen Media A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020
Blå bog (fortsat)
Inge har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
29.06.1999 - 24.03.2023
Reel ejer
15.12.2013 - 25.06.2020
Ejer
15.12.2013 - 26.06.2020
Reel ejer
26.06.2020 - 01.07.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2017 - 01.01.2017
Reel ejer
01.01.2017 - 22.12.2019
Bestyrelsesmedlem
31.01.2017 - 28.01.2020
Reel ejer
23.12.2019 - 26.02.2020
Ejer
27.02.2020 - 26.06.2020
Reel ejer
27.02.2020 - 14.04.2022
Bestyrelsesmedlem
27.02.2020 - 08.08.2022
Reel ejer
15.04.2022 - 08.08.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2017 - 09.12.2020
Ejerandel: 90,2% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.06.1999 - 15.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Inge Lund-Nielsen er desuden indehaver af holdingselskabet Nielsen House A/S (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Nielsen House A/S ejes der også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Inge Lund-Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.189' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS) kunne fremvise et underskud på 8.526' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 274' DKK (Nielsen House A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 925' DKK (Nielsen House A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.517' DKK (NIELSEN HOUSE ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2020 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Lars Lund-nielsen.