Jens Indahl Henning
Erhvervsaktiv: | 17. maj 1999 - 17. jan. 2022 |
Karrieren startede hos: | ANTVISION DANMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.357' DKK CAPACENT INNOVATION A/S (Nu: INNOVAYT A/S) (2017) |
Største underskud: | -11.423' DKK HUNTERS CLUB & INVESTMENT CO A/S (2019) |
Største egenkapital: | 24.456' DKK Indahl Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 44.435' DKK CAPACENT EPINION A/S (Nu: EPINION P/S) (2020) |
Flest årsværk: | 138 årsværk hos CAPACENT EPINION A/S (Nu: EPINION P/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af INDAHL JENSEN HOLDING ApS (24 år 11 måneder) |
Seed: 987274358
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 i ANTVISION DANMARK ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Indahl Henning i 2 år, inden stoppet d. 21. maj 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. december 2004.
Tidslinje (92)
-
MONTROSE KOMPLEMENTAR ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
FrontFuel ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
INDAHL JENSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.07.2018 - 09.01.2023
Bestyrelsesmedlem
06.07.2018 - 22.01.2021
Direktør
20.04.2021 - 18.01.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.12.2006 - 25.01.2022
Direktør
20.06.2007 - 15.10.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
12.10.1999 - 19.01.2021
Ejer
12.10.1999 - 03.05.2021
Reel ejer
12.10.1999 - Stadig aktiv
Direktør
16.04.2021 - 17.01.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2011 - 04.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2011 - 04.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Indahl Henning har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i MAXIPHARMA A/S der præsenterede et overskud på 1.267' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i FrontFuel A/S (Nu: FrontFuel ApS) der præsenterede et underskud på 885' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 3 måneder fra 2007 til 2020 hos K/S MONTROSE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.357' DKK (CAPACENT EPINION A/S (Nu: EPINION P/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 736' DKK (HUNTERS CLUB & INVESTMENT CO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.436' DKK (CAPACENT EPINION A/S (Nu: EPINION P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.496' DKK (CAPACENT INNOVATION A/S (Nu: INNOVAYT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Finn Lynge Jepsen.