Lars Kia Lundbye
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TV-SKOLEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.477' DKK Almenr Ejendomme ApS (2023) |
Største underskud: | -5.267' DKK BRIDGE4PEOPLE A/S (Nu: BRIDGE COMPANY A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 11.395' DKK BRIDGE4PEOPLE A/S (Nu: BRIDGE COMPANY A/S) (2015) |
Største gæld: | 97.465' DKK Almenr Momentum ApS (Nu: KLK Momentum ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Almenr ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BLÅ HIMMEL ApS (20 år 7 måneder) |
Seed: 1984078516
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved TV-SKOLEN ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Lars Kia Lundbye i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen den 24. september 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor undervisning i kulturelle discipliner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLÅ HIMMEL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BRIDGE COMPANY A/S
Via BLÅ HIMMEL ApS -
Almenr ApS
Via BLÅ HIMMEL ApS -
Almenr Ejendomme ApS
Via Almenr ApS -
Almenr Krake ApS
Via Almenr Ejendomme ApS -
Almenr Fridlev ApS
Via Almenr Ejendomme ApS -
Almenr Sjællandsk Muld ApS
Via Almenr Ejendomme ApS
Direktørposter (3)
-
BLÅ HIMMEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2004 -
Almenr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2017 -
Almenr Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017
Bestyrelsesposter (5)
-
Almenr ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2017 -
Almenr Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2017 -
Almenr Krake ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2019 -
Almenr Fridlev ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.07.2021 -
Almenr Sjællandsk Muld ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2022
Ejendomme (12)
Tidslinje (29)
-
Almenr Sjællandsk Muld ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
ECOUTURE ApS (Nu: Selskabet af 2. juli 2012 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Almenr Fridlev ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2021
Registreringsdato: 13.07.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,1% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,07% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,1% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,4%
Lars Kia Lundbye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Almenr Ejendomme ApS der præsenterede et overskud på 6.477' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved BRIDGE4PEOPLE A/S (Nu: BRIDGE COMPANY A/S) der præsenterede et underskud på 4.130' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 1999 til 2010 hos TV-SKOLEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.477' DKK (Almenr Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.247' DKK (Almenr Momentum ApS (Nu: KLK Momentum ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.277' DKK (Almenr ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.718' DKK (Almenr Momentum ApS (Nu: KLK Momentum ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Sune Larsen.