Anders Kirkeby Stenumgaard
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMYRIL LINE TRAVEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.576' DKK SLP 11.499 A/S (Nu: SMYRIL LINE TRAVEL A/S) (2023) |
Største underskud: | -3.106' DKK SLP 11.499 A/S (Nu: SMYRIL LINE TRAVEL A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.820' DKK STENUMGAARD HOLDING, HANSTHOLM ApS (Nu: J & A STENUMGAARD HOLDING ApS) (2019) |
Største gæld: | 36.749' DKK SLP 11.499 A/S (Nu: SMYRIL LINE TRAVEL A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos SLP 11.499 A/S (Nu: SMYRIL LINE TRAVEL A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af J & A STENUMGAARD HOLDING ApS (15 år 9 måneder) |
Seed: 1960056689
Det hele begyndte den dag i 1999 ved SMYRIL LINE TRAVEL A/S (tidligere SLP 11.499 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Kirkeby Stenumgaard i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 19. oktober 2002.
I dag opererer virksomheden indenfor rejsebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.576' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hanstholm Havn Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J & A STENUMGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
IBJALI ApS
Via J & A STENUMGAARD HOLDING ApS -
West Ship I/S
Via IBJALI ApSIkke offentliggjort -
Thorkil Grøn's Samlecentral I/S
Via IBJALI ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
J & A STENUMGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2008 -
IBJALI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
HANSTHOLM LOSSESELSKAB AF 1993 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Hanstholm Havn Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
IBJALI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2012
Registreringsdato: 20.06.2012
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
20.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Anders Kirkeby Stenumgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J & A STENUMGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.735' DKK. Gennem sit holdingselskab J & A STENUMGAARD HOLDING ApS har Anders dermed også andele i IBJALI ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anders Kirkeby Stenumgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor IBJALI ApS landede et overskud på 1.172' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor IBJALI ApS landede et underskud på 16' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.576' DKK (SLP 11.499 A/S (Nu: SMYRIL LINE TRAVEL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.735' DKK (STENUMGAARD HOLDING, HANSTHOLM ApS (Nu: J & A STENUMGAARD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 643' DKK (SLP 11.499 A/S (Nu: SMYRIL LINE TRAVEL A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peter Grøn.