Torben John Brammer
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.079' DKK MARITIME INVEST ApS (2023) |
Største underskud: | -4.995' DKK TENMOR SOLUTIONS ApS (2023) |
Største egenkapital: | 12.080' DKK VISIONPEOPLE ODENSE ApS (Nu: VISIONPEOPLE CONSULTING A/S) (2023) |
Største gæld: | 30.528' DKK TENMOR SOLUTIONS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos VISIONPEOPLE ODENSE ApS (Nu: VISIONPEOPLE CONSULTING A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af VISION SOFTWARE ApS (21 år 10 måneder) |
Seed: 958911474
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i SLN ApS (tidligere ApS KBUS 17 NR. 1405) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Torben John Brammer i 10 måneder, før fratrædelsen d. 10. marts 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ATB INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
ATB HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Increase Investments ApS
Via ATB INVEST ApS -
AffiNordic ApS
Via Increase Investments ApS -
Flowww Studio ApS
Via Increase Investments ApS -
MARITIME INVEST ApS
Via ATB INVEST ApS -
CARGO CARE HOLDING ApS
Via MARITIME INVEST ApS -
Increase Trading ApS
Via CARGO CARE HOLDING ApS -
DOLPHIN FINANCE ApS
Via MARITIME INVEST ApS -
GLOBAL MARITIME SERVICE GROUP ApS
Via DOLPHIN FINANCE ApS -
GLOBAL MARITIME FINANCE A/S
Via GLOBAL MARITIME SERVICE GROUP ApS -
VISION SOFTWARE ApS
Via ATB HOLDING ApS -
VISION PEOPLE ApS
Via VISION SOFTWARE ApS -
SHIPCENTRIC CORPORATION ApS
Via VISION PEOPLE ApS
Direktørposter (13)
-
Flowww Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2022 -
ATB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2012 -
GLOBAL MARITIME SERVICE GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2007 -
GLOBAL MARITIME FINANCE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2007 -
Increase Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2012 -
CARGO CARE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2010 -
MARITIME INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2008 -
TENMOR SOLUTIONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2010 -
VISION SOFTWARE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2002 -
ATB INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2015 -
VICH 6013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2023 -
VISIONPEOPLE CONSULTING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2010 -
SHIPCENTRIC CORPORATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
GLOBAL MARITIME FINANCE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2007 -
VISIONPEOPLE CONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2013
Tidslinje (39)
-
VISION PEOPLE A/S (Nu: VISION PEOPLE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
SHIPCENTRIC CORPORATION A/S (Nu: SHIPCENTRIC CORPORATION ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
VICH 6013 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Reel ejer
26.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Direktør
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben John Brammer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ATB INVEST ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 160' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne DOLPHIN FINANCE ApS (40%), GLOBAL MARITIME SERVICE GROUP ApS (32,31%) & Increase Investments ApS (16,67%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Torben John Brammer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MARITIME INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.079' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TENMOR SOLUTIONS ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.995' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.079' DKK (MARITIME INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.995' DKK (TENMOR SOLUTIONS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.080' DKK (VISIONPEOPLE ODENSE ApS (Nu: VISIONPEOPLE CONSULTING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.742' DKK (TENMOR SOLUTIONS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Anita Brammer.