Søren Bøgesgaard Niebuhr
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SABIA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.179' DKK NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) (2016) |
Største underskud: | -19.352' DKK C G HOLDING A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 119.622' DKK NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) (2021) |
Største gæld: | 198.147' DKK NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos CITO A/S (Nu: Gardit A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af SABIA ApS (22 år 8 måneder) |
Seed: 1027108295
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 hos SABIA ApS (tidligere S.B. NIEBUHR HOLDING ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Bøgesgaard Niebuhr og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 8 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 419' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SABIA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Pure Algae Denmark ApS
Via SABIA ApS -
BUSINESS CONNECT Invest ApS
Via SABIA ApS -
Kasparium ApS
Via SABIA ApS -
Mikkelsen Innovation ApS
Via SABIA ApS
Direktørposter (1)
-
SABIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2014
Bestyrelsesposter (7)
-
Lapee ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2024 -
BUSINESS CONNECT Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.09.2020 -
Lapee International ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2024 -
Kasparium ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2023 -
Mikkelsen Innovation ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.08.2024 -
Pure Algae Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2023 -
Lambaek A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (101)
-
Mikkelsen Innovation ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
Aviou ApS (Nu: Lookahead ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
Lapee International ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SABIA ApS -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SABIA ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
11.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2023 - 19.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Bøgesgaard Niebuhr er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SABIA ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.987' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BUSINESS CONNECT Invest ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Søren Bøgesgaard Niebuhr, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Bøgesgaard Niebuhr har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) der præsenterede et overskud på 23.179' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos C G HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 19.352' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 47 forskellige selskaber (heraf 32 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 7 måneder fra 2002 til 2010 hos NIEBUHR HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.037' DKK (Frugal Technologies ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.031' DKK (Bifrost Communications ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 105.259' DKK (NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.897' DKK (Bifrost Communications ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jesper Grønbjerg Uhre Larsen.