Kristian Holm Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINCO SET & HATCH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.478' DKK DanHatch Holding A/S (2019) |
Største underskud: | -59.946' DKK DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 6.590.000' DKK ALM. BRAND AF 1792 FMBA (2023) |
Største gæld: | 243.832' DKK DanHatch Holding A/S (2017) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos KNUD MØLBJERGS RUGERI A/S (Nu: DANHATCH Denmark A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANHATCH Denmark A/S (19 år 7 måneder) |
Seed: 1572140021
Det hele startede i 1998 hos LINCO SET & HATCH A/S (tidligere LINCO WATER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kristian Holm Kristensen i 12 år 8 måneder, før stoppet d. 7. juli 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. juli 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
Nordic Poultry Equipment A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2022
Tidslinje (99)
-
RUMÆNIEN INVEST A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
BINADAN A/S (Nu: DanBroiler A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2012 - 25.02.2015
Direktør
25.02.2015 - 20.03.2017
Bestyrelsesmedlem
20.03.2017 - 08.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2010 - 08.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2010 - 08.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2009 - 08.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Holm Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos KNUD MØLBJERGS RUGERI A/S (Nu: DANHATCH Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 58.346' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos HAGESHOLM MULTISITE K/S der præsenterede et underskud på 20.499' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 34 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år fra 2005 til 2020 hos DanBroiler A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.814' DKK (KNUD MØLBJERGS RUGERI A/S (Nu: DANHATCH Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.850' DKK (DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.590.000' DKK (ALM. BRAND AF 1792 FMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.716' DKK (HAGESHOLM MULTISITE K/S).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Lasse Olesen.