Søren Barslund
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BARSI HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 23.536' DKK JUUL VALUE INVEST A/S (2023) |
Største underskud: | -4.225' DKK JUUL VALUE INVEST A/S (2022) |
Største egenkapital: | 172.694' DKK JUUL VALUE INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 4.195' DKK ELITE CONSULTING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ELITE CONSULTING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BARSI HOLDING ApS (14 år 3 måneder) |
Seed: 1253424410
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2010 i BARSI HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Søren Barslund og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Søren nu besiddet i 14 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 1.767' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BARSI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BWM Fodbold ApS
Via BARSI HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BWM Fodbold ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2022 -
BARSI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
JUUL VALUE INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
JUUL VALUE INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
BWM Fodbold ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
BARSI HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2010
Registreringsdato: 22.06.2010
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.03.2012 - 01.10.2018
Ejerandel: 27% -
Reel ejer
20.03.2012 - 01.10.2018
Ejerandel: 27%
Søren Barslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BARSI HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 7.573' DKK. Gennem sit holdingselskab BARSI HOLDING ApS har Søren dermed også andele i BWM Fodbold ApS (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Barslund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor BARSI HOLDING ApS landede et overskud på 1.897' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BARSI HOLDING ApS landede et underskud på 287' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.536' DKK (JUUL VALUE INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 172.694' DKK (JUUL VALUE INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 214' DKK (BWM Fodbold ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Rasmus Skram.