Ole Grauting
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKITALIA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.561' DKK Grauting Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -1.151' DKK 2GTOURS ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.160' DKK 2GTOURS ApS (2016) |
Største gæld: | 12.830' DKK 2GTOURS ApS (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos 2GTOURS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SKITALIA ApS (8 år) |
Seed: 1530683711
Det hele begyndte den dag i 1998 ved SKITALIA ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Ole Grauting i 8 år, før fratrædelsen den 4. december 2006.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor rejsebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grauting Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Grauting Travel Consulting ApS
Via Grauting Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Grauting Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2017 -
Grauting Travel Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Grauting Travel Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Grauting Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2017
Registreringsdato: 27.11.2017 -
Grauting Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2017
Registreringsdato: 27.11.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.12.2017 - 15.05.2023
Ejerandel: 46,35% -
Direktør
29.11.1998 - 04.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2000 - 06.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Grauting er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Grauting Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.620' DKK. Gennem sit holdingselskab Grauting Holding ApS har Ole dermed også andele i Grauting Travel Consulting ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Ole Grauting, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Grauting Holding ApS landede et overskud på 1.561' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Grauting Holding ApS landede et underskud på 368' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.561' DKK (Grauting Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 702' DKK (2GTOURS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.620' DKK (Grauting Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 145' DKK (2GTOURS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Peter Grinsted.