Christian Grønlykke
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LØGISMOSE VIN OG DELIKATESSER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 46.704' DKK CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -6.599' DKK LØGISMOSE VIN A/S (Nu: LØGISMOSE VIN OG DELIKATESSER A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 361.155' DKK LØGISMOSE A/S (2019) |
Største gæld: | 158.405' DKK LØGISMOSE A/S (2016) |
Flest årsværk: | 307 årsværk hos LØGISMOSE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 72282652
Karrieren som leder begyndte den dag i 1999 hos LØGISMOSE VIN OG DELIKATESSER A/S (tidligere LØGISMOSE VIN A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Christian Grønlykke i 10 år, inden stoppet den 20. januar 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 6.599' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Brødrene Grønlykke ApS
Via CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS -
Falsled Kro Holding A/S
Via Brødrene Grønlykke ApS -
Falsled Kro A/S
Via Falsled Kro Holding A/S
Direktørposter (1)
-
CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018
Tidslinje (22)
-
CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018 -
CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2018
Registreringsdato: 29.11.2018 -
LØGISMOSE VIN OG DELIKATESSER A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2015
Registreringsdato: 29.10.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.12.2006 - 29.11.2018
Ejer
06.02.2007 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.01.1999 - 20.01.2009
Bestyrelsesmedlem
08.01.1999 - 28.03.2010
Direktør
28.03.2010 - 02.04.2013
Bestyrelsesmedlem
02.04.2013 - 15.01.2015
Direktør
08.09.2014 - 29.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2010 - 15.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.07.1999 - 23.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.08.2008 - 21.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor CHRISTIAN GRØNLYKKE HOLDING ApS landede et overskud på 46.704' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor LØGISMOSE VIN A/S (Nu: LØGISMOSE VIN OG DELIKATESSER A/S) landede et underskud på 6.599' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jacob Grønlykke.