John Chalmers Tveit
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | UGGERLY INSTALLATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.594' DKK FUTARQUE A/S (Nu: Sky Labs Aalborg A/S) (2020) |
Største underskud: | -7.866' DKK EPOKA A/S (2019) |
Største egenkapital: | 102.228' DKK UGGERLY RYØ EL A/S (Nu: UGGERLY INSTALLATION A/S) (2023) |
Største gæld: | 104.663' DKK UGGERLY RYØ EL A/S (Nu: UGGERLY INSTALLATION A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 343 årsværk hos UGGERLY RYØ EL A/S (Nu: UGGERLY INSTALLATION A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TVEIT HOLDING ApS (17 år 5 måneder) |
Seed: 609840602
Det begyndte for alvor dengang i 1999 i UGGERLY INSTALLATION A/S (tidligere UGGERLY RYØ EL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde John Chalmers Tveit i 14 år 6 måneder, inden stoppet d. 25. september 2013.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 22.840' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TVEIT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SENSU A/S
Via TVEIT HOLDING ApS -
Sensu Aarhus ApS
Via SENSU A/S -
Sensu København ApS
Via SENSU A/S -
Comentor Udvikling ApS
Via SENSU A/S
Direktørposter (3)
-
TVEIT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2007 -
Comentor Udvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2022 -
SENSU A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2012
Bestyrelsesposter (5)
-
Sensu København ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2019 -
Horn Business Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2019 -
Sensu Aarhus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2019 -
SENSU A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2012 -
HORN BORDPLADER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
DENWOOD ApS (Nu: DENLAB ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Comentor Udvikling ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2022
Registreringsdato: 15.09.2022 -
EPOKA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,5% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,5% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,5%
John Chalmers Tveit er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TVEIT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.395' DKK. Igennem sit holdingselskab TVEIT HOLDING ApS har John dermed også ejerandele i SENSU A/S (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for John Chalmers Tveit, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
John Chalmers Tveit har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i ERGONOMIC SOLUTIONS MANUFACTURING A/S der præsenterede et overskud på 13.379' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i EPOKA A/S der præsenterede et underskud på 7.866' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 6 måneder fra 1999 til 2013 hos UGGERLY INSTALLATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 22.840' DKK (UGGERLY RYØ EL A/S (Nu: UGGERLY INSTALLATION A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 663' DKK (Comentor Udvikling ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 102.228' DKK (UGGERLY RYØ EL A/S (Nu: UGGERLY INSTALLATION A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -937' DKK (Sensu Aarhus ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Thomas Bech.