Jens Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Opoint A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.383' DKK OBSERVER DANMARK A/S (Nu: Opoint A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.875' DKK Climate Investment Coalition F.m.b.a. (2022) |
Største egenkapital: | 22.191' DKK OBSERVER DANMARK A/S (Nu: Opoint A/S) (2023) |
Største gæld: | 18.389' DKK Fonden World Climate Foundation (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos INVASION A/S (Nu: INV21082024 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS NIELSEN MANAGEMENT ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 378668271
Det begyndte for alvor dengang i 1999 ved Opoint A/S (tidligere OBSERVER DANMARK A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jens Nielsen i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 1. april 2002.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 14.383' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS NIELSEN MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
World Climate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.07.2020 -
Fonden World Climate Foundation
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2021 -
JENS NIELSEN MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2000
Bestyrelsesposter (4)
-
Fonden World Climate Foundation
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2021 -
WORLD CLIMATE, FILIAL AF WORLD CLIMATE LTD, ENGLAND
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 29.04.2011 -
Fonden Climate Planet Foundation
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2017 -
Fonden GreenLab Innovation Foundation
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
Climate Investment Coalition F.m.b.a.
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Climate Investment Coalition F.m.b.a.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Fonden GreenLab Innovation Foundation
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
28.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.02.2000 - Stadig aktiv
Direktør
07.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Fonden Climate Planet Foundation der præsenterede et overskud på 5.909' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Climate Investment Coalition F.m.b.a. der præsenterede et underskud på 2.875' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 2011 til i dag hos WORLD CLIMATE, FILIAL AF WORLD CLIMATE LTD, ENGLAND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.383' DKK (OBSERVER DANMARK A/S (Nu: Opoint A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.472' DKK (INVASION A/S (Nu: INV21082024 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.191' DKK (OBSERVER DANMARK A/S (Nu: Opoint A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.191' DKK (INVASION A/S (Nu: INV21082024 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Peter Damgaard Jensen.