John Thomas Søndergaard
Karrieren startede hos: | Auto-Centralen Horsens A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.374' DKK T.S. HOLDING, HORSENS ApS (2017-18) |
Største underskud: | -704' DKK A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 8.271' DKK A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S) (2020) |
Største gæld: | 45.378' DKK A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S) (2023) |
Seed: 132664380
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for flere år siden ved Auto-Centralen Horsens A/S (tidligere A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred John Thomas Søndergaard i 85 år 4 måneder, før stoppet den 1. oktober 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 145' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.S. HOLDING, HORSENS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FÆLLES HOLDING HORSENS ApS
Via T.S. HOLDING, HORSENS ApS
Direktørposter (2)
-
T.S. HOLDING, HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2008 -
FÆLLES HOLDING HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2008
Tidslinje (7)
-
A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
T.S. HOLDING, HORSENS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2008
Registreringsdato: 04.06.2008
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 92 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.05.2008 - Stadig aktiv
Ejer
04.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.1932 - 01.10.2017
Direktør
03.06.2008 - 01.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor T.S. HOLDING, HORSENS ApS kunne fremvise et overskud på 6.374' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S) kunne fremvise et underskud på 704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 260' DKK (FÆLLES HOLDING HORSENS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 145' DKK (A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 7.083' DKK (FÆLLES HOLDING HORSENS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.551' DKK (A/S CYKLEBØRSEN. HORSENS (Nu: Auto-Centralen Horsens A/S)).