Morten Reimers Ørskov
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | IT-ØRESUND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.269' DKK United Medical Supply A/S (Nu: United Medical Supply ApS) (2017) |
Største underskud: | -2.261' DKK FB Distribution ApS (2015) |
Største egenkapital: | 8.225' DKK United Medical Supply A/S (Nu: United Medical Supply ApS) (2015) |
Største gæld: | 16.596' DKK United Medical Supply A/S (Nu: United Medical Supply ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos United Medical Supply A/S (Nu: United Medical Supply ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BARKHILL GROUP DENMARK ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 383435018
Det begyndte for alvor dengang i 1999 hos IT-ØRESUND ApS (tidligere IT WEB - SCANDICOM ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Morten Reimers Ørskov i 3 måneder, inden stoppet den 10. september 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UMS NORDIC ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (27)
-
UMS NORDIC ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
MRO HOLDING ApS (Nu: BARKHILL GROUP DENMARK ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2020
Registreringsdato: 16.01.2020 -
MRO HOLDING ApS (Nu: BARKHILL GROUP DENMARK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2020 - 22.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
01.11.2012 - 16.01.2020
Ejer
01.01.2016 - 16.01.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2012 - 01.03.2015
Direktør
30.01.2012 - 05.12.2018
Bestyrelsesmedlem
25.09.2015 - 24.04.2017
Reel ejer
25.09.2015 - 22.05.2018
Reel ejer
23.05.2018 - 29.06.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2015 - 15.01.2018
Direktør
12.10.2015 - 15.01.2018
Reel ejer
30.11.2015 - 01.02.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BARKHILL Finance A/S (Nu: BH Catering A/S) fremviste et overskud på 871' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FB Distribution ApS fremviste et underskud på 2.261' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Finn Lynge Jepsen.