Suzanne Plantener King
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SoftwareONE Denmark ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.361' DKK RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS) (2023) |
Største underskud: | -8.775' DKK RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 19.372' DKK RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS) (2023) |
Største gæld: | 87.404' DKK RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MERLINIA (DENMARK) A/S (20 år 8 måneder) |
Seed: 1327091763
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1999 ved SoftwareONE Denmark ApS (tidligere RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Suzanne Plantener King i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 10. september 2001.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 9.361' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MERLINIA (DENMARK) A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2004
Tidslinje (11)
-
FALCONHOLM INTERNATIONAL A/S (Nu: FALCONHOLM INTERNATIONAL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2012
Registreringsdato: 03.07.2012 -
FALCONHOLM INTERNATIONAL A/S (Nu: FALCONHOLM INTERNATIONAL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2012
Registreringsdato: 03.07.2012 -
SWAN DISTRIBUTION - DENMARK A/S (Nu: SD AF 1/7-2006 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2005
Registreringsdato: 21.10.2005
Blå bog (fortsat)
Suzanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2000 - 03.07.2012
Direktør
01.01.2003 - 03.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1999 - 21.10.2005
Direktør
22.08.2005 - 21.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1999 - 10.09.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Suzanne Plantener King har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved MERLINIA (DENMARK) ApS (Nu: MERLINIA (DENMARK) A/S) der præsenterede et overskud på 148' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved MERLINIA (DENMARK) ApS (Nu: MERLINIA (DENMARK) A/S) der præsenterede et underskud på 62' DKK.
Suzanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 8 måneder fra 2004 til i dag hos MERLINIA (DENMARK) A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.361' DKK (RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (FALCONHOLM INTERNATIONAL A/S (Nu: FALCONHOLM INTERNATIONAL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.372' DKK (RAVENHOLM COMPUTING (DENMARK) A/S (Nu: SoftwareONE Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (FALCONHOLM INTERNATIONAL A/S (Nu: FALCONHOLM INTERNATIONAL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Suzanne' netværk er Reinhold Valdemar Roderick Petersen.