Niels Frederik Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SN Holm Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 58.693' DKK A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S) (2016) |
Største underskud: | -122.043' DKK A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.283.818' DKK A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S) (2016) |
Største gæld: | 3.171.120' DKK A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 1.509 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SN Holm Holding ApS (27 år 9 måneder) |
Seed: 376580498
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1990 ved SN Holm Holding ApS (tidligere VICH 1987 ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Niels Frederik Holm købte en part af virksomheden d. 1. januar 1990 og fik dermed en andel på 50%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Niels af: Shirley Holm. Rollen som Ejer og Direktør har Niels nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor computerprogrammering. Her 27 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 101' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET WELLINGTON ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S WELLINGTON
Via KOMPLEMENTARSELSKABET WELLINGTON ApS
Direktørposter (2)
-
SN Holm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2001 -
Dental Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023
Tidslinje (42)
-
Dental Management ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
KOMPLEMENTARSELSKABET WREXHAM HIGH ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019 -
K/S ST. NICHOLAS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
26.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
26.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
09.10.2015 - 10.06.2016
Reel ejer
09.10.2015 - 29.04.2018
Reel ejer
30.04.2018 - 24.09.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
31.12.2008 - 12.12.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VICH 1987 ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 394' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor GLOBEWARE A/S (Nu: Safewhere A/S) kunne offentliggøre et underskud på 1.828' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 38.220' DKK (A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 373' DKK (TANDLÆGERNE ULDAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 725.960' DKK (A/S PSE 38 NR. 2183 (Nu: ATEA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.393' DKK (TANDLÆGERNE ULDAL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Benedicte Kondrup Maul.