Rikke Hampen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hampen A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.303' DKK KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S) (2015) |
Største underskud: | -450' DKK KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 5.025' DKK HAMPEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 14.866' DKK KBA Ejendomme ApS (2020) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAMPEN HOLDING ApS (24 år 3 måneder) |
Seed: 590030297
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1999 ved Hampen A/S (tidligere KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rikke Hampen i 13 år 9 måneder, før stoppet den 15. april 2013.
I dag arbejder virksomheden med karosseriværksteder og autolakererier. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 481' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAMPEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hampen A/S
Via HAMPEN HOLDING ApS -
KBA Ejendomme ApS
Via HAMPEN HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Hampen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020 -
KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2013
Registreringsdato: 15.04.2013 -
HAMPEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2000
Registreringsdato: 01.07.2000
Blå bog (fortsat)
Rikke har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
24.10.2017 - 29.06.2018
Reel ejer
30.06.2018 - 09.11.2021
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1999 - 15.04.2013
Reel ejer
02.10.2013 - 29.06.2018
Reel ejer
30.06.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Rikke Hampen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAMPEN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.025' DKK. Igennem holdingselskabet HAMPEN HOLDING ApS har Rikke derfor også ejerandele i Hampen A/S (33.34-49.99%) og KBA Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rikke Hampen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Rikke Hampen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S) der præsenterede et overskud på 1.242' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S) der præsenterede et underskud på 450' DKK.
Rikke har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 1999 til 2013 hos Hampen A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 481' DKK (KØGE BUGT AUTOLAKERING A/S (Nu: Hampen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.025' DKK (HAMPEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.004' DKK (KBA Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Johnny Hampen.