Ryan Hansen
Karrieren startede hos: | MORSREB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.504' DKK A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 20.952' DKK A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 3.586' DKK A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2019-20) |
Seed: 1389219999
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i MORSREB A/S (tidligere A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ryan Hansen i 41 år 5 måneder, inden stoppet d. 17. oktober 1996.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 58' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORSREB A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
RYAN HANSEN AUTOMOBILER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.08.2019
Registreringsdato: 05.08.2019 -
RYAN HANSEN AUTOMOBILER ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2019
Registreringsdato: 16.07.2019 -
RYAN HANSEN AUTOMOBILER ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2005
Registreringsdato: 01.11.2005
Blå bog (fortsat)
Ryan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 69 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.07.1979 - 02.02.1996
Direktør
01.11.2005 - 16.07.2019
Ejer
01.11.2005 - 05.08.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.1955 - 17.10.1996
Ejer
01.10.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) fremviste et overskud på 3.504' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ryan' netværk er Ole Sixten Karlsen.