Jens Henrik Bech
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KMT 2000 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.738' DKK KENNETH JEPSEN UGILT HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -8.520' DKK Skallerup Invest ApS (2018) |
Største egenkapital: | 44.084' DKK RØRBÆK BILER HJØRRING A/S (2023) |
Største gæld: | 39.995' DKK Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S (2021) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RØRBÆK BILER HJØRRING A/S (21 år 3 måneder) |
Seed: 802789924
Det hele begyndte den dag i 2000 i KMT 2000 A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Henrik Bech i 6 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BECH-SØRENSEN HOLDING
Ejerandel: 100% -
E/F FYRKLIT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Advokaterne Amtmandstoften A/S
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET BECH-SØRENSEN HOLDING
Direktørposter (2)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BECH-SØRENSEN HOLDING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2008 -
Advokaterne Amtmandstoften A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2024
Bestyrelsesposter (11)
-
K-FLEX ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.07.2024 -
MURERFIRMA RF ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.07.2024 -
PrivateWine Invest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.10.2022 -
RØRBÆK BILER HJØRRING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.06.2003 -
BOLIGSELSKABET HAMMER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2007 -
GF NORD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2021 -
HAMMER-LIFTE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2010 -
Capelli Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.09.2024 Ny -
Advokaterne Amtmandstoften A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.2008 -
LØNBORG, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.03.2021 -
ZWEI GROSSE BIER BAR HJØRRING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (257)
-
ZWEI GROSSE BIER BAR HJØRRING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
Capelli Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
KENNETH JEPSEN UGILT HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Henrik Bech har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i RØRBÆK BILER HJØRRING A/S der præsenterede et overskud på 6.798' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FLEMMING MØLBJERG LARSEN ApS der præsenterede et underskud på 192' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 131 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 3 måneder fra 2003 til i dag hos RØRBÆK BILER HJØRRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.798' DKK (RØRBÆK BILER HJØRRING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 90' DKK (FML EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.084' DKK (RØRBÆK BILER HJØRRING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (MAKDEN-2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jesper Markman.