John Christian Kjærsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJÆRSGAARD HIRTSHALS HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 73.837' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (2018) |
Største underskud: | -3.643' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (2020) |
Største egenkapital: | 103.954' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 131.155' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (23 år 3 måneder) |
Seed: 1008976032
Det begyndte for alvor dengang i 2000 hos KJÆRSGAARD HIRTSHALS HOLDING ApS som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Denne rolle havde John Christian Kjærsgaard i 18 år 4 måneder, inden stoppet den 16. april 2019.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 52' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. april 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
John Christian Kjærsgaard Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
John Christian Kjærsgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2019
Tidslinje (22)
-
John Christian Kjærsgaard Holding ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2024
Registreringsdato: 17.03.2024 -
John Christian Kjærsgaard Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2024
Registreringsdato: 16.03.2024 -
KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024
Blå bog (fortsat)
John har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.04.2019 - 16.03.2024
Direktør
16.04.2019 - Stadig aktiv
Ejer
17.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90,96% -
Reel ejer
30.11.2000 - 14.03.2024
Direktør
24.05.2005 - 14.03.2024
Bestyrelsesmedlem
21.09.2009 - 14.03.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
30.11.2000 - 16.04.2019
Direktør
23.05.2005 - 19.11.2007
Ejer
01.07.2007 - 16.04.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2003 - 24.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.10.2004 - 26.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S fremviste et overskud på 73.837' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S fremviste et underskud på 3.643' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.358' DKK (John Christian Kjærsgaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.177' DKK (John Christian Kjærsgaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.121' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Jørgen Kjærsgård.