Niels Erik Kjærsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJÆRSGAARD HIRTSHALS HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 73.837' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (2018) |
Største underskud: | -3.643' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (2020) |
Største egenkapital: | 103.954' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 131.155' DKK KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (23 år 3 måneder) |
Seed: 1517798356
Det startede i 2000 ved KJÆRSGAARD HIRTSHALS HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Erik Kjærsgaard i 18 år 4 måneder, før stoppet den 16. april 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 52' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. april 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 16.03.2024
Tidslinje (13)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2024
Registreringsdato: 16.03.2024 -
KJÆRSGAARD HIRTSHALS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2000 - 14.03.2024
Bestyrelsesmedlem
24.05.2005 - 14.03.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.04.2019 - 10.12.2023
Direktør
16.04.2019 - Stadig aktiv
Ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 91,17% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
30.11.2000 - 16.04.2019
Ejer
01.07.2007 - 16.04.2019
Direktør
19.11.2007 - 16.04.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS kunne fremvise et overskud på 2.724' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS kunne fremvise et underskud på 1.962' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.679' DKK (Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.958' DKK (Niels Erik Kjærsgaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.121' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er John Christian Kjærsgaard.