Niels Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOTEL HANS EGEDE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.230' DKK HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL) (2023) |
Største underskud: | -5.561' DKK HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL) (2022) |
Største egenkapital: | 63.340' DKK HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL) (2021) |
Største gæld: | 36.570' DKK GODTHÅB TRANSPORTSERVICE A/S (Nu: GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS) (2022) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos GODTHÅB TRANSPORTSERVICE A/S (Nu: GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS (18 år 11 måneder) |
Seed: 1004844108
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1999 ved HOTEL HANS EGEDE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Pedersen i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen den 5. april 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (2)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 7. JUNI 1986 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2007 -
GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 7. JUNI 1986 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2007
Tidslinje (22)
-
HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021 -
GODTHÅB TRANSPORTSERVICE A/S (Nu: GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2006 - 23.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.07.2001 - 27.09.2005
Direktør
27.09.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.12.2007 - 29.04.2021
Ejer
05.12.2007 - 21.06.2021
Reel ejer
05.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Direktør
01.11.2006 - 01.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.1999 - 05.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL) der præsenterede et overskud på 3.230' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL) der præsenterede et underskud på 5.561' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 2 måneder fra 2006 til 2023 hos HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.230' DKK (HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.044' DKK (HELENE OG SVEND JUNGES FOND (Nu: HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.344' DKK (GODTHÅB TRANSPORTSERVICE A/S (Nu: GODTHÅB TRANSPORTSERVICE APS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Bjørn Junge Dalager Sikemsen.