Torben Mønster Steffensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VS AUTOMATIC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.290' DKK V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -974' DKK BR-EL A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 13.968' DKK V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 31.924' DKK V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 102 årsværk hos V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af VS AUTOMATIC A/S (25 år 9 måneder) |
Seed: 77561621
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 ved VS AUTOMATIC A/S (tidligere V.S. AUTOMATIC ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør har Torben Mønster Steffensen nu bestreddet i 25 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.668' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORBEN STEFFENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TDKJ Invest ApS
Via TORBEN STEFFENSEN HOLDING ApS -
VS AUTOMATIC A/S
Via TORBEN STEFFENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
TORBEN STEFFENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2002 -
VS AUTOMATIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.1998 -
TDKJ Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
JDS invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.03.2022 -
KDS Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.03.2022 -
TS-GRUPPEN AMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
VS AUTOMATIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2003 -
TDKJ Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2022 -
BR-EL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2021
Tidslinje (24)
-
TS-GRUPPEN AMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
TS-GRUPPEN AMBA (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
TS-GRUPPEN AMBA (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
14.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Torben Mønster Steffensen ejer desuden også holdingselskabet TDKJ Invest ApS (ejer lige nu 34%). Gennem holdingselskabet TDKJ Invest ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Torben Mønster Steffensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Torben Mønster Steffensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S) der præsenterede et overskud på 5.290' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved BR-EL A/S der præsenterede et underskud på 974' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 6 måneder fra 2003 til i dag hos VS AUTOMATIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.668' DKK (V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.968' DKK (V.S. AUTOMATIC A/S (Nu: VS AUTOMATIC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.912' DKK (BR-EL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Kasper Due Steffensen.