Peter Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 9. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ELLAB A/S (Direktør) |
Største overskud: | 371.634' DKK ELLAB-FONDEN (2016-17) |
Største underskud: | -44.497' DKK Kelvin BidCo A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.656.600' DKK Kelvin HoldCo A/S (2022-23) |
Største gæld: | 917.210' DKK Kelvin BidCo A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELLAB-FONDEN (21 år 10 måneder) |
Seed: 344258361
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 hos ELLAB A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Peter Krogh i 21 år 8 måneder, inden stoppet den 1. maj 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 88.700' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KROGH INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MJ Gothersgade ApS
Via KROGH INVEST ApS -
Hook Invest ApS
Via KROGH INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
KROGH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2004 -
Hook Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2022 -
ELLAB PROPERTIES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2022
Bestyrelsesposter (5)
-
ELLAB HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2005 -
SBT Instruments A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2018 -
MJ Gothersgade ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
ELLAB-FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2002 -
Hook Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
Kelvin BidCo A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
ELLAB A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
Kelvin HoldCo A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
06.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Krogh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos ELLAB-FONDEN der præsenterede et overskud på 371.634' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos Saballe BidCo ApS der præsenterede et underskud på 42.666' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 2002 til i dag hos ELLAB-FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 263.495' DKK (KROGH INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.021' DKK (SBT Instruments A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.469.110' DKK (Kelvin BidCo A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.441' DKK (SBT Instruments A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lars Normand Hansen.