Jan Martin Viuff
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIUFF BYG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 16.153' DKK VM-Holding ApS (Nu: VM - Viuff & Mørkebæk Holding ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -2.086' DKK VIUFF ANLÆG A/S (Nu: VM ANLÆG A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 29.462' DKK VM-Holding ApS (Nu: VM - Viuff & Mørkebæk Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 33.892' DKK VIUFF ANLÆG A/S (Nu: VM ANLÆG A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos VIUFF ANLÆG A/S (Nu: VM ANLÆG A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af J M Viuff Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 431606608
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1996 i VIUFF BYG A/S (tidligere ApS KBUS 38 NR. 3175) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jan Martin Viuff i 3 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anlæg af ledningsnet til væsker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J M Viuff Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
J M Viuff Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
VM-Holding ApS (Nu: VM - Viuff & Mørkebæk Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
VIUFF TOTALENTREPRISE A/S (Nu: VM Hovedentreprise A/S)
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
VIUFF ANLÆG A/S (Nu: VM ANLÆG A/S)
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - 24.06.2024
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.12.2023 - 24.06.2024
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.02.2023 - 24.06.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
04.10.2022 - 24.06.2024
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - 24.06.2024
Ejerandel: 50%
Jan Martin Viuff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J M Viuff Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.319' DKK. Gennem sit holdingselskab J M Viuff Holding ApS har Jan dermed også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Martin Viuff, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor VM-Holding ApS (Nu: VM - Viuff & Mørkebæk Holding ApS) landede et overskud på 16.153' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VIUFF TOTALENTREPRISE A/S (Nu: VM Hovedentreprise A/S) landede et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 16.153' DKK (VM-Holding ApS (Nu: VM - Viuff & Mørkebæk Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (VM Fagentreprise A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 29.462' DKK (VM-Holding ApS (Nu: VM - Viuff & Mørkebæk Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 393' DKK (VM Fagentreprise A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lars Mørkebæk Drewsen.