Karen Welinder
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 466' DKK KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (2014-15) |
Største underskud: | -7.022' DKK Mit Italienske Slot A/S (2020) |
Største egenkapital: | 47.188' DKK Mit Italienske Slot A/S (2023) |
Største gæld: | 51.770' DKK Mit Italienske Slot A/S (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (4 år 5 måneder) |
Seed: 1544790598
Karrieren I Danmark startede i 1999 ved KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S (tidligere KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Karen Welinder i 4 år 5 måneder, før stoppet den 15. maj 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor hoteller. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2018-19 som viste et underskud på 404' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2023
Tidslinje (5)
-
KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2023
Registreringsdato: 27.08.2023 -
Mit Italienske Slot A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2023
Registreringsdato: 14.05.2023 -
Mit Italienske Slot A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2022
Registreringsdato: 24.04.2022
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2022 - 14.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.1999 - 15.05.2004
Bestyrelsesmedlem
27.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Karen Welinder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Mit Italienske Slot A/S der præsenterede et underskud på 1.838' DKK.
Karen har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 1999 til 2004 hos KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Otto Feierskov.