Jens Christian Geo Iermiin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEMPOMEDIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 305.691' DKK NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (2021) |
Største underskud: | -12.540' DKK NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.211.676' DKK NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (2022) |
Største gæld: | 863.012' DKK NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (2019) |
Flest årsværk: | 143 årsværk hos NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JERMIIN ApS (24 år 5 måneder) |
Seed: 1145837200
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos TEMPOMEDIA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Christian Geo Iermiin i 3 år 3 måneder, før stoppet d. 30. oktober 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JERMIIN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HJØRRING
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS
Direktørposter (1)
-
JERMIIN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2000
Bestyrelsesposter (2)
-
NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2019 -
GEISMARS VÆVERIER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2017
Tidslinje (18)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
DWARF A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021 -
THE ORGANIC COMPANY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 10.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Christian Geo Iermiin har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 305.691' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos Evendo International A/S (Nu: Imonito ApS) der præsenterede et underskud på 5.770' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos GEISMARS VÆVERIER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 132.535' DKK (NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.538' DKK (THE ORGANIC COMPANY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.177.687' DKK (NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -889' DKK (THE ORGANIC COMPANY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Nis Christian Mamsen.