Michael Gravenhorst Grimm
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GTS TELEMANAGEMENT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.082' DKK FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2022) |
Største underskud: | -1.297' DKK FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2020) |
Største egenkapital: | 9.790' DKK FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2018) |
Største gæld: | 7.265' DKK FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DANSK LAKSEFOND (6 år 3 måneder) |
Seed: 1494769622
Det hele startede i 1999 i GTS TELEMANAGEMENT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Gravenhorst Grimm i 11 måneder, før fratrædelsen d. 8. juni 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WasteInWaders
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
WasteInWaders (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2018
Registreringsdato: 12.10.2018 -
HN CONSULTING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2001
Registreringsdato: 15.02.2001
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1999 - 15.02.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.06.1999 - 08.06.2000
Direktør
21.01.2000 - 08.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Gravenhorst Grimm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS der præsenterede et overskud på 1.082' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS der præsenterede et underskud på 1.297' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2018 til i dag hos FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Gert Højer Holdensgaard.