Hanne Just Svinth
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYLLANDS MARKISEFABRIK HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.028' DKK JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S (2020) |
Største underskud: | -523' DKK JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 4.710' DKK SMEDSVINTH HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 5.636' DKK JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JYLLANDS MARKISEFABRIK HOLDING ApS (31 år 9 måneder) |
Seed: 2005943475
Karrieren som leder startede i 1981 ved JYLLANDS MARKISEFABRIK HOLDING ApS (tidligere JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hanne Just Svinth i 31 år 9 måneder, før stoppet den 26. oktober 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMEDSVINTH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMMEN MØGELGÅRDSVEJ I/S
Via SMEDSVINTH HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
SMEDSVINTH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2012 -
EJENDOMMEN MØGELGÅRDSVEJ I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
EJENDOMMEN MØGELGÅRDSVEJ I/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.05.2020
Registreringsdato: 05.05.2020 -
JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
JYLLANDS MARKISEFABRIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015
Blå bog (fortsat)
Hanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.05.2012 - Stadig aktiv
Direktør
05.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2012 - 29.06.2015
Bestyrelsesmedlem
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.01.1981 - 26.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SMEDSVINTH HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 860' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SMEDSVINTH HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 261' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 468' DKK (SMEDSVINTH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.252' DKK (SMEDSVINTH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -155' DKK (SAMEJET SMEDSVINTH HOLDING OG DANBUR HOLDING I/S (Nu: EJENDOMMEN MØGELGÅRDSVEJ I/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Erik Baagøe Svinth.